Auskünfte zu Rita Kneubühler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rita Kneubühler
Publikationsnummer: 2630955, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Genossenschaft Hausgemeinschaft Kleinhüningerstrasse 140, in Basel, CHE-113.435.431, Genossenschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, Publ. 6197540).
Domizil neu:
c/o Rita Kneubühler, Kleinhüningerstr. 140, 4057 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Rita, von Basel, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liechty, Brigitta, von Riehen, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogt, Ursula, von Allschwil, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4444648, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Genossenschaft Hausgemeinschaft Kleinhüningerstrasse 140, in Basel, CH-270.5.000.478-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2007, S. 5, Publ. 3780014).
Statutenänderung:
3.04.2008.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist es, ihren Mitgliedern in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung in der Liegenschaft Kleinhüningerstrasse 140 preisgünstige Wohnungen zur Miete anzubieten. Die Genossenschaft nimmt dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten speziell auf die finanziell schwächeren Mitglieder Rücksicht. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 08.04.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Rita, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3594618, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Verein Schynwärfer - Kultur im Quartier, in Basel, CH-270.6.000.430-9, Verein (SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 8, Publ. 1035390).
Löschungsgrund:
Der Verein wird, da nicht mehr eintragungspflichtig, durch Beschluss des Vorstandes vom 16.03.2006 im Handelsregister gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneubühler, Rita, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Marie-José, von Lausanne, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rahmen Grossenbacher, Regina, von Trachselwald und Wahlern, in Basel, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Beat, von Starrkirch-Wil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].